Auskünfte zu Stéphane Riand
Neueste SHAB-Meldungen: Stéphane Riand
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 2851239, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
LOGIQUECIEL ENGINEERING SARL, à Ayent, CHE-489.926.160, société à responsabilité limitée (No. FOSC 198 du 14.10.2014, Publ. 1767127).
Modification des statuts:
02.05.2016.
Nouvelle raison sociale:
1Dex Mag Sàrl.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
c/o Me Stéphane Riand, Avenue de la Gare 33, Case postale 1209, 1951 Sion.
Nouveau but:
La production, l'impression, l'édition, l'importation, l'exportation de magasines, journaux et autres médias, ainsi que toutes autres activités liées directement ou indirectement à la presse.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lambert, Alexis, ressortissant français, à Ayent, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Riand, Stéphane, de Ayent, à Sion, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Publikationsnummer: 4854954, Handelsregister-Amt Wallis
Les 2000 et 1 nuit de Sion Sàrl en liquidation, à Sion, CH-626.4.004.735-7, société à responsabilité limitée (FOSC no 110 du 11.06.2007, p. 19, publ. 3968724). [biffé: Adresse de liquidation: c/o le liquidateur, Avenue Ritz 33, 1950 Sion].
Personne et signature radiée:
Riand, Stéphane, de Ayent, à Sion, liquidateur, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 4391508, Handelsregister-Amt Wallis
JURITZ SA, à Sion, CH-626.3.004.202-5, société anonyme (FOSC no 47 du 08.03.2005, p. 20, publ. 2733318).
Personne et signature radiée:
Riand, Stéphane, de Ayent, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
de Riedmatten, Hildebrand, de Sion, à Sion, président, avec signature individuelle [précédemment: avec signature collective à deux];
Loretan, Philippe, de Sion, à Sion, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: avec signature collective à deux];
Zen Ruffinen, Antoine, de Leuk, à Sion, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: avec signature collective à deux].